稷山县文化和旅游局领导干部分工
时间:2022-09-29 字体大小:【 大 中 小 】
信息索引号 | 1114102301289005557/2021-00914 | 发布时间 | 2022-09-29 | ||
发布机构 | 稷山县文化和旅游局 | 文号 |
赵启勇,县文化和旅游局党组书记、局长,主持县文化和旅游局全面工作。
个人简历:赵启勇,男,汉族,1972年9月生,稷山县太阳乡人,1995年8月参加工作,1999年7月加入中国共产党,本科学历。2022年8月任现职。
光常娥,县文化和旅游局党组成员、文保中心主任,负责文物保护中心全面工作。
个人简历:光常娥,女,汉族,1983年11月生,新绛县人,2008年11月参加工作,2010年11月加入中国共产党,本科学历。2022年6月任现职。
崔武斌,县文化和旅游局党组成员、副局长,负责办公室、公共服务股、文化馆(美术馆)、图书馆工作
个人简历:崔武斌,男,汉族,1984年11月生,稷山县化峪镇人,2008年9月参加工作,2010年6月加入中国共产党,本科学历。2022年8月任现职。
崔伟红,县文化和旅游局党组成员,分管文旅产业股、文物股、戏研所、蒲剧团、工会工作。
个人简历:崔伟红,男,汉族,1974年7月生,稷山县清河镇人,1995年7月参加工作,2007年7月加入中国共产党,大专学历。2019年12月任现职。
王泽理,县文化市场综合行政执法队专职副队长,负责执法队全面工作、安全监督和执法监督股、政法、信访工作。
个人简历:王泽理,男,汉族,1979年10月生,稷山县化峪镇人,1998年8月参加工作,2002年10月加入中国共产党,本科学历。2022年6月任现职。